Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Hvidhvask | Årsbeskæftigelse |
Den 2024-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvej 16, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Interessenter: Ole Ivar Kähler (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Kontaktoplysninger: kihu-consulting@kaehler.one (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Navne: Kihu-consulting (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2021-08-19 tilføjes Kontaktoplysninger: kihu-consulting@kaehler.one (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2021-08-18 fjernes Kontaktoplysninger: ole.kahler@kihu-consulting.dk (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2019-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2019-03-18 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ole.kahler@kihu-consulting.dk (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2017-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: kihu-consulting@kaehler.one (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-30 fjernes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2016-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvej 16, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-08-26 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-08-26 tilføjes Interessenter: Ole Ivar Kähler (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-08-26 tilføjes Kontaktoplysninger: kihu-consulting@kaehler.one (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2016-08-26 tilføjes Navne: Kihu-consulting (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2017-06-21)