Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 27, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Brolæggerstræde 13, 1. th., 1211 København K (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2016-08-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Pento ApS. (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Pento ApS. (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2019-09-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Pento ApS. (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2020-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2020-11-16 tilføjes Navne: Jonas BL Holding ApS (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2020-11-15 fjernes Navne: Jonas BL Holding IVS (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2020-11-16 tilføjes Vedtægter: 2020-11-16 (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2020-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2020-11-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brolæggerstræde 13, 1. th., 1211 København K (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2019-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Marstrandsgade 36, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Kontaktoplysninger: jonasboegh@gmail.com (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marstrandsgade 36, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-08-23 tilføjes Direktion: Jonas Bøgh Larsen (direktør) (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration og investering i andre virksomheder samt andet hermed, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-23 (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-08-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2016-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-08-23 tilføjes Legale ejere: Jonas Bøgh Larsen (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-08-23 tilføjes Navne: Jonas BL Holding IVS (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2016-08-23 tilføjes Reelle ejere: Jonas Bøgh Larsen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-08-23 tilføjes Stiftere: Jonas Bøgh Larsen (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-08-23 tilføjes Vedtægter: 2016-08-23 (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-26)