Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sieferts Plads 1, 7430 Ikast (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 fjernes Direktion: Stine Cæsar Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-25 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 fjernes Legale ejere: Stine Cæsar Nielsen, Søren Flycht, 3S Investment ApS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 fjernes Navne: 3S Investment ApS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 fjernes Reelle ejere: Stine Cæsar Nielsen, Søren Flycht (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 fjernes Stiftere: Søren Radoor, Søren Flycht, Stine Cæsar Nielsen (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2016-08-29 sletter virksomheden Ejerskaber: NML DK ApS. (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2020-10-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Sieferts Kedelhus A/S. (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: 3S Investment ApS. (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-11 tilføjes Legale ejere: 3S Investment ApS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-12-11 fjernes Legale ejere: S. R. HOLDING IKAST ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-11 tilføjes Reelle ejere: Stine Cæsar Nielsen, Søren Flycht (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-12-11 fjernes Reelle ejere: Søren Rahbek Hansen (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-10 fjernes Reelle ejere: Stine Cæsar Nielsen, Søren Flycht (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-11 fjernes Direktion: Søren Rahbek Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 tilføjes Legale ejere: S. R. HOLDING IKAST ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2021-11-15 fjernes Legale ejere: FABRICS REPUBLIC ApS (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-07-01 tilføjes Navne: 3S Investment ApS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 fjernes Navne: 3S Investment IVS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-05-05 tilføjes Direktion: Søren Rahbek Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2020-05-05 fjernes Direktion: Søren Radoor (direktør) (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-05-01 tilføjes Legale ejere: FABRICS REPUBLIC ApS (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2020-05-01 fjernes Legale ejere: Søren Radoor (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-05-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Rahbek Hansen (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2020-05-01 fjernes Reelle ejere: Søren Radoor (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sieferts Plads 1, 7430 Ikast (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Trehuse 9, 7441 Bording (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trehuse 9, 7441 Bording (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-08-25 tilføjes Direktion: Søren Radoor (direktør) (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2016-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre virksomheder og virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2016-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2016-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-25 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2016-08-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2016-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 900,00 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2016-08-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2016-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2016-08-25 tilføjes Legale ejere: Søren Radoor, Stine Cæsar Nielsen, Søren Flycht (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2016-08-25 tilføjes Navne: 3S Investment IVS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2016-08-25 tilføjes Reelle ejere: Søren Radoor, Stine Cæsar Nielsen, Søren Flycht (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2016-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2016-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2016-08-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2016-08-25 tilføjes Stiftere: Søren Radoor, Søren Flycht, Stine Cæsar Nielsen (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2016-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2016-08-25 tilføjes Vedtægter: 2016-08-25 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2016-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2016-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-10)