Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Stæhr Johansen(virk.: 111) | 40,91 % | 41,82 % | 45,45 % | 94,55 % |
Tom-Ayn Ipsen(virk.: 45) | 33,33 % | 35,71 % | 35,71 % | 95,24 % |
William John Riley(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Ole Brink-Olsen(virk.: 12) | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 16,67 % |
Thomas Bergsøe(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 25,00 % |
Kjeld Arnth Jørgensen(virk.: 46) | 0 % | 0 % | 0 % | 19,57 % |
Claus Barenholdt Bruun(virk.: 8) | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 25,00 % |
Knud Ebbe Christensen(virk.: 18) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 100,00 % |
Palle Hemicke(virk.: 22) | 54,55 % | 54,55 % | 54,55 % | 95,45 % |
Svend Thorn(virk.: 19) | 35,29 % | 35,29 % | 35,29 % | 100,00 % |
Bjarne Rasmussen(virk.: 71) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mogens Hjortshøj Sørensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Pct. | 24,22 % | 24,78 % | 25,87 % | 60,16 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jørgen Stæhr Johansen | 11.04.2000 | Strandagervej 3, 2900 Hellerup |
Claus Barenholdt Bruun | ||
Ole Brink-Olsen | ||
William John Riley | 01.01.2007 | Drosselvej 15, 2000 Frederiksberg |
Bjarne Rasmussen | 05.02.2010 | Kilevej 6, 2000 Frederiksberg |
Tom-Ayn Ipsen | 01.11.2010 | Klausdalsbrovej 80, 2860 Søborg |
Kjeld Arnth Jørgensen |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 09.05.1992 (5549 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
PHN KØBENHAVN HOLDING ApS | 29197180 |
Phnom Penh Systuen v/Longdy Tol | 27331378 |
p h nordic/peter nielsen | 35570063 |
PH Nordic ApS | 40809694 |
PH Nordic Net ApS | 40809694 |
PHN RESTAURANTER ApS | 27099181 |
PHN Totalservice v/ Per Nielsen | 21474177 |
PHN v/Peter H. N. | 26034671 |
PHNX | 35844597 |
Pho2art | 37671304 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørgen Stæhr Johansen(virk.: 111) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 2 | 102 | 3 | 1 |
Tom-Ayn Ipsen(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 | 1 |
William John Riley(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Ole Brink-Olsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Thomas Bergsøe(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Kjeld Arnth Jørgensen(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 9 | 20 | 2 |
Claus Barenholdt Bruun(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Knud Ebbe Christensen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Palle Hemicke(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Svend Thorn(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Bjarne Rasmussen(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 23 | 36 | 0 |
Mogens Hjortshøj Sørensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 11 % | 0 % | 1 % | 66 % | 21 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Stæhr Johansen(virk.: 111) Ikke aktiv i virksomheden | 62 | 69 | 1 | 6 |
Tom-Ayn Ipsen(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 41 | 1 | 5 |
William John Riley(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 1 | 1 | 1 |
Ole Brink-Olsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 2 | 0 | 0 |
Thomas Bergsøe(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 3 | 0 | 0 |
Kjeld Arnth Jørgensen(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden | 44 | 6 | 0 | 2 |
Claus Barenholdt Bruun(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 5 | 0 | 0 |
Knud Ebbe Christensen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 11 | 0 | 0 |
Palle Hemicke(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 11 | 0 | 1 |
Svend Thorn(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 10 | 0 | 2 |
Bjarne Rasmussen(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 9 | 0 | 63 |
Mogens Hjortshøj Sørensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 194 | 168 | 3 | 80 |
Pct. | 44 % | 38 % | 1 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |