Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Troensevej 11, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-18 (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-29 fjernes Hovedbranche: Reparation af kommunikationsudstyr (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-29 fjernes Kontaktoplysninger: cp@selek.com (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-29 fjernes Legale ejere: SELEK HOLDING A/S (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-29 fjernes Navne: TechAmmo ApS (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-29 fjernes Reelle ejere: Claus Petersson (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-29 fjernes Stiftere: SELEK HOLDING A/S, Riccos Holding IVS, Mads Søndberg Holding IVS (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2023-12-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2023-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2023-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-14 fjernes Bestyrelse: Claus Petersson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-14 fjernes Direktion: Claus Petersson (direktør) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-07-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-18 tilføjes Legale ejere: SELEK HOLDING A/S (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2021-06-17 fjernes Legale ejere: SELEK HOLDING A/S (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-18 tilføjes Reelle ejere: Claus Petersson (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2021-06-18 fjernes Reelle ejere: Nicolai Ricco Jensen (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 fjernes Reelle ejere: Claus Petersson (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Reelle ejere: Claus Petersson (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-12 fjernes Reelle ejere: Lars Stefan Hofmann (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 fjernes Reelle ejere: Claus Petersson (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troensevej 11, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2021-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Urbansgade 21, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-04 tilføjes Kontaktoplysninger: cp@selek.com (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2020-12-15 fjernes Legale ejere: Riccos Holding IVS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-07 fjernes Bestyrelse: Nicolai Ricco Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-07 tilføjes Direktion: Claus Petersson (direktør) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2018-07-07 fjernes Direktion: Nicolai Ricco Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-07-08)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2018-01-19 tilføjes Vedtægter: 2018-01-19 (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2018-01-19 fjernes Bestyrelse: Mads Søndberg Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-19 fjernes Direktion: Mads Søndberg Larsen (direktør) (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-16 tilføjes Legale ejere: Riccos Holding IVS, SELEK HOLDING A/S (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2017-11-16 fjernes Legale ejere: Mads Søndberg Holding IVS (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-15 fjernes Legale ejere: Riccos Holding IVS, SELEK HOLDING A/S (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-16 tilføjes Reelle ejere: Claus Petersson, Lars Stefan Hofmann, Nicolai Ricco Jensen (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2017-11-16 fjernes Reelle ejere: Mads Søndberg Larsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-15 fjernes Reelle ejere: Nicolai Ricco Jensen, Claus Petersson, Lars Stefan Hofmann (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Urbansgade 21, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2017-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 27, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-25 tilføjes Hovedbranche: Reparation af kommunikationsudstyr (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2016-08-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-08-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 27, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2016-08-18 tilføjes Bestyrelse: Mads Søndberg Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2016-08-18 tilføjes Direktion: Mads Søndberg Larsen (direktør) (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2016-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er reparation af mobiltelefoner, computere og elektronik samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2016-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2016-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-18 (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2016-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2016-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2016-08-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2016-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2016-08-18 tilføjes Legale ejere: Riccos Holding IVS, SELEK HOLDING A/S, Mads Søndberg Holding IVS (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-08-18 tilføjes Navne: TechAmmo ApS (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2016-08-18 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Ricco Jensen, Claus Petersson, Lars Stefan Hofmann, Mads Søndberg Larsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-08-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2016-08-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2016-08-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2016-08-18 tilføjes Stiftere: SELEK HOLDING A/S, Riccos Holding IVS, Mads Søndberg Holding IVS (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2016-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2016-08-18 tilføjes Vedtægter: 2016-08-18 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2016-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2016-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-14)