Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-06-20 sletter virksomheden Ejerskaber: EILER THOMSEN ALUFACADER A/S. (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2018-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: EILER THOMSEN ALUFACADER A/S. (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ivar Lundgaards Vej 25, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-02-11 fjernes Direktion: Ole Banner Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-02-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-02-11 fjernes Legale ejere: Ole Banner Pedersen, Jørgen Bruun-Sørensen (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-02-11 fjernes Navne: JO ALU Holding ApS (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-02-11 fjernes Reelle ejere: Ole Banner Pedersen, Jørgen Bruun-Sørensen (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-02-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-02-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-02-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-02-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-08-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ivar Lundgaards Vej 25, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Direktion: Ole Banner Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering herunder investering i andre selskaber samt derved beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Legale ejere: Ole Banner Pedersen, Jørgen Bruun-Sørensen (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Navne: JO ALU Holding ApS (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Reelle ejere: Ole Banner Pedersen, Jørgen Bruun-Sørensen (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Vedtægter: 2016-06-20 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-07)