Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-12 tilføjes Bestyrelse: Johnny Hessellund Iversen (formand) (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-10-12 fjernes Bestyrelse: Anders Marcus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-04-03 tilføjes Direktion: Henrik Larsen-Ledet (direktør) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-03 fjernes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-27 tilføjes Legale ejere: Merete Christiansen (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-01-27 fjernes Legale ejere: Peter Christiansen (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-10-25 tilføjes Bestyrelse: Michael Ernst Aagesen (formand) (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2021-10-25 fjernes Bestyrelse: Søren Dahlgaard (formand) (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 fjernes Bestyrelse: Pernille Thøger Baltzersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-21 tilføjes Bestyrelse: Søren Dahlgaard (formand) (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-02-21 fjernes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (formand) (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2016-11-14 tilføjes Legale ejere: Mikkel Hedegaard Kristensen (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-11-14 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-26 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S, Søren Skov, Torben Petersen (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-25 tilføjes Legale ejere: Johnny Hessellund Iversen (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-25 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-20 tilføjes Legale ejere: Mogens Mathiasen (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-19 tilføjes Legale ejere: Steen Kræmer Rasmussen (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-14 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S, Peter Christiansen, Lars-Ole Henriksen, John Christian Danielsen, Elena Christensen (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-13 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-06 tilføjes Vedtægter: 2016-09-06 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-08-23 tilføjes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (formand) (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2016-08-23 tilføjes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2016-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje og drive solcellepark i Tyskland. (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-23 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-23 tilføjes Interessenter: Obton Solenergi Altar Komplementaranpartsselskab (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-23 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-08-23 tilføjes Navne: K/S Obton Solenergi Altar (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-23 tilføjes Reelle ejere: Anders Marcus (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2016-08-23 fjernes Reelle ejere: Anders Marcus (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2016-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-23 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-23 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-23 tilføjes Vedtægter: 2016-08-23 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-25)