Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Nielsen | 11.08.2016 | 24.11.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Ole Jensen | 01.12.2020 | 24.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Johansen | 16.04.2019 | 24.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
John Nielsen | 11.08.2016 | 24.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Due Andersen | 11.08.2016 | 24.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Følbæk Nielsen | 11.08.2016 | 24.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Myhlendorph Nielsen | 11.08.2016 | 24.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Palle Laurits Herskind Andersen | 11.08.2016 | 24.11.2022 | formand |
Claus Bro Sørensen | 11.08.2016 | 01.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Ole Jensen | 11.08.2016 | 16.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Johansen | 11.08.2016 | 15.04.2019 | suppleant |