Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-02-02 fjernes Navne: C & H MASKINER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerhusvej 20, 4700 Næstved (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Bestyrelse: Gudrid Johanna Maria Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Direktion: Børge Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Regnskabs år: --04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Revisor: Inpact Holding af 31. December 1992, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-28 tilføjes Vedtægter: 1984-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerhusvej 20, 4700 Næstved (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Bestyrelse: Gudrid Johanna Maria Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Direktion: Børge Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Navne: C & H MASKINER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Regnskabs år: --04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Revisor: Inpact Holding af 31. December 1992, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)