Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjallesevej 143, 5230 Odense M (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjallesevej 143, 5230 Odense M (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-12 tilføjes Vedtægter: 2022-09-12 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-05-18 tilføjes Legale ejere: S. B. KONSULENTSERVICE ApS, 01.09.16 BC Holding ApS (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-17 fjernes Legale ejere: 01.09.16 BC Holding ApS, S. B. KONSULENTSERVICE ApS (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-09-30 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjallesevej 143, 5230 Odense M (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjallesevej 143, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjallesevej 143, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2017-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 3, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 3, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 3, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2016-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 3, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2016-08-23 tilføjes Direktion: Steen Borre (direktør) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder investering i og udlejning af fast ejendom og anden hermed naturligt forbunden virksomhed. (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-23 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Legale ejere: 01.09.16 BC Holding ApS, S. B. KONSULENTSERVICE ApS (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2016-08-23 tilføjes Navne: HJV 143 APS (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Reelle ejere: Steen Borre, Peter Axel Nielsen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2016-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2016-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2016-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Stiftere: S. B. KONSULENTSERVICE ApS (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Vedtægter: 2016-08-23 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-23)