Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Grønning Jensen | 23.04.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helmuth Curt Konov Melsen | 15.04.2013 | 23.04.2019 | direktør |
Bent Damsgaard | 30.11.2010 | 15.04.2013 | direktør |
Dion Wellejus | 14.04.2009 | 30.11.2010 | direktør |
Palle Sørensen | 01.04.2001 | 14.04.2009 | direktør |
Jens Schmidt-Olsen | 01.04.2001 | 01.04.2001 | direktør |
Herluf Evald Muhlig | 16.12.1976 | 17.03.1999 | direktør |
Frank Rønnest Christensen | 16.12.1976 | 18.06.1991 | direktør |
Frank Voersaa Christensen | 16.12.1976 | 21.08.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Birk Christensen | 23.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Dion Wellejus | 30.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Grønning Jensen | 20.03.2017 | 23.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bent Damsgaard | 15.04.2013 | 20.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Helmuth Curt Konov Melsen | 30.11.2010 | 15.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Thorben Find Damsgaard | 03.05.2003 | 30.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jens Schmidt-Olsen | 01.04.2001 | 03.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jan Græsdal Jakobsen | 29.07.1994 | 30.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Erik Laurits Reichstein | 27.07.1994 | 01.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Herluf Evald Muhlig | 16.12.1976 | 09.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Ole Holm Larsen | 16.12.1976 | 27.07.1994 | bestyrelsesmedlem |
Jens Madsen | 16.12.1976 | 27.07.1994 | bestyrelsesmedlem |
Frank Rønnest Christensen | 16.12.1976 | 18.06.1991 | bestyrelsesmedlem |
Ole Aaen | 16.12.1976 | 18.06.1991 | bestyrelsesmedlem |
Søren Christian Rosenius Jørgensen | 16.12.1976 | 18.06.1991 | bestyrelsesmedlem |
Frank Voersaa Christensen | 16.12.1976 | 21.08.1989 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Nielsen | 16.12.1976 | 21.08.1989 | bestyrelsesmedlem |
Henry Maindal | 16.12.1976 | 21.08.1989 | bestyrelsesmedlem |