Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Casper Juhl Kristensen | 10.11.2021 | 19.07.2022 | direktør |
Allan Lou | 07.05.2021 | 09.11.2021 | direktør |
Allan Lou | 30.11.2019 | 07.05.2021 | direktør |
Ronni Lou | 31.12.2017 | 30.11.2019 | direktør |
Allan Lou | 22.08.2016 | 31.12.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Lou | 30.11.2019 | 30.11.2019 | formand |