Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterengen 1, 6880 Tarm (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-22 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-12 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med brugte varer i forretninger (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-12 fjernes Legale ejere: Inter Retail Holding ApS (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-12 fjernes Navne: Pulk ApS (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-12 fjernes Reelle ejere: Rasmus Skovmand, Torben Balle Petersen (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-12 fjernes Stiftere: Inter Retail Holding ApS (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterengen 1, 6880 Tarm (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Birke Alle 7, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-10 fjernes Direktion: Jesper Balle Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-08 tilføjes Navne: Pulk ApS (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2019-05-07 fjernes Navne: Guld & Rod 20 ApS (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-08 tilføjes Vedtægter: 2019-05-08 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birke Alle 7, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2016-08-22 tilføjes Direktion: Jesper Balle Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2016-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor salg af brugte genstande, samt efter det centrale ledelsesorgans skøn beslægtede virksomhed. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-22 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-08-22 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med brugte varer i forretninger (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-08-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-08-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-08-22 tilføjes Legale ejere: Inter Retail Holding ApS (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-08-22 tilføjes Navne: Guld & Rod 20 ApS (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2016-08-22 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Skovmand, Torben Balle Petersen (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-08-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-08-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-08-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-08-22 tilføjes Stiftere: Inter Retail Holding ApS (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2016-08-22 tilføjes Vedtægter: 2016-08-22 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2016-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-12)