Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandtårnsvej 77, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-22 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-04-20 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-04-20 fjernes Legale ejere: Petre Criste (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-04-20 fjernes Navne: Asian Concepts & Design ApS (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-04-20 fjernes Reelle ejere: Petre Criste (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-04-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-04-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-04-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-04-20 fjernes Stiftere: Kannathasan Pandian (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-04-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2021-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2021-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 Statstidende Dekret
Den 2021-09-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 fjernes Direktion: Petre Criste (direktør) (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandtårnsvej 77, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2021-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 17, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-30 tilføjes Direktion: Petre Criste (direktør) (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2020-12-30 fjernes Direktion: Uthayamanokaran Sellaiya (direktør) (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 tilføjes Legale ejere: Petre Criste (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: RPE Invest ApS (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 tilføjes Reelle ejere: Petre Criste (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2020-12-30 fjernes Reelle ejere: Uthayamanokaran Sellaiya (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-09-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 17, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 17, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 17, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 17, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 17, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 12, 2300 København S (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at rådgive indenfor udvikling af koncepter og design til hotel- og restaurantbranchen samt derved beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2019-10-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2019-10-07 fjernes Kontaktoplysninger: kp@southindian.dk (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-13 tilføjes Direktion: Uthayamanokaran Sellaiya (direktør) (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-09-13 fjernes Direktion: Kannathasan Pandian (direktør) (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-13 tilføjes Legale ejere: RPE Invest ApS (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-09-13 fjernes Legale ejere: KABAH Holding ApS (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-13 tilføjes Navne: Asian Concepts & Design ApS (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2019-09-12 fjernes Navne: The South Indian Fields ApS (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-13 tilføjes Reelle ejere: Uthayamanokaran Sellaiya (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-09-13 fjernes Reelle ejere: Kannathasan Pandian (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-13 tilføjes Vedtægter: 2019-09-13 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med restaurant, samt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-03-21 tilføjes Vedtægter: 2017-03-21 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 12, 2300 København S (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2016-08-22 tilføjes Direktion: Kannathasan Pandian (direktør) (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2016-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med restaurant samt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2016-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-22 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2016-08-22 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2016-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2016-08-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2016-08-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2016-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2016-08-22 tilføjes Kontaktoplysninger: kp@southindian.dk (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2016-08-22 tilføjes Legale ejere: KABAH Holding ApS (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2016-08-22 tilføjes Navne: The South Indian Fields ApS (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2016-08-22 tilføjes Reelle ejere: Kannathasan Pandian (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2016-08-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2016-08-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2016-08-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2016-08-22 tilføjes Stiftere: Kannathasan Pandian (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2016-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-08-22 tilføjes Vedtægter: 2016-08-22 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2016-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)