Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trepilevej 5, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 186, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: jorgen@horwitz.dk (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: YooNoon PK et al ApS. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2020-11-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 186, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2016-08-15 tilføjes Direktion: Jørgen Allan Horwitz (direktør) (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed samt anden tilknyttet virksomhed efter direktionens beslutning. (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-15 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-15 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-15 tilføjes Legale ejere: Jørgen Allan Horwitz (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2016-08-15 tilføjes Navne: SAM Investment ApS (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-15 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Allan Horwitz (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2016-08-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-15 tilføjes Stiftere: Jørgen Allan Horwitz (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-15 tilføjes Vedtægter: 2016-08-15 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-22)