Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vildrosen 5, 9510 Arden (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-20 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-13 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-13 fjernes Legale ejere: Joachim Majgaard, Søren Dahl Guldberg (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-13 fjernes Navne: YoungGroup IVS (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-13 fjernes Reelle ejere: Joachim Majgaard, Søren Dahl Guldberg (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-13 fjernes Stiftere: Jonathan Feldbæk Jermiin Wredstrøm, Joachim Majgaard, DNB HOLDING IVS (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2022-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-19)
Den 2022-11-18 Statstidende Dekret
Den 2022-08-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-19)
Den 2022-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-19)
Den 2022-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Direktion: Joachim Majgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vildrosen 5, 9510 Arden (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2020-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanalstien 14, 2. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-03-16 tilføjes Legale ejere: Søren Dahl Guldberg (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2018-03-16 tilføjes Reelle ejere: Joachim Majgaard, Søren Dahl Guldberg (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-11-26 tilføjes Legale ejere: Joachim Majgaard (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-11-25 fjernes Legale ejere: Joachim Majgaard, Jonathan Feldbæk Jermiin Wredstrøm (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-10-20 fjernes Legale ejere: DNB HOLDING IVS (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalstien 14, 2. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2016-08-20 tilføjes Direktion: Joachim Majgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med Investering, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-20 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-08-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2016-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-08-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-08-20 tilføjes Legale ejere: DNB HOLDING IVS, Joachim Majgaard, Jonathan Feldbæk Jermiin Wredstrøm (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-08-20 tilføjes Navne: YoungGroup IVS (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-08-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-08-20 tilføjes Stiftere: Jonathan Feldbæk Jermiin Wredstrøm, Joachim Majgaard, DNB HOLDING IVS (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-08-20 tilføjes Vedtægter: 2016-08-20 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-25)