Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-27 tilføjes Bestyrelse: Tonny Dyrvig Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-27 fjernes Bestyrelse: Kim Lundin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønlandsvej 23, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Pasopvej 5, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-11-12 tilføjes Bestyrelse: Kim Lundin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2018-11-12 fjernes Bestyrelse: Anne Fugl (formand) (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-11-12 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@jrms.dk (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-11-12 tilføjes Navne: Otto Group A/S (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-11-11 fjernes Navne: F&R Assets A/S (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-11-12 tilføjes Vedtægter: 2018-11-12 (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-10-18 tilføjes Legale ejere: Luna Svendborg Holding ApS (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2018-10-18 fjernes Legale ejere: Flemming Fugl (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-10-17 fjernes Legale ejere: Luna Svendborg Holding ApS (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-10-18 tilføjes Reelle ejere: Jeff Ramsgaard (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-10-18 fjernes Reelle ejere: Flemming Fugl (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-10-17 fjernes Reelle ejere: Jeff Ramsgaard (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-08-20 tilføjes Legale ejere: Luna Svendborg Holding ApS, Flemming Fugl (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-08-19 fjernes Legale ejere: Luna Svendborg Holding ApS (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-17 tilføjes Legale ejere: Luna Svendborg Holding ApS (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-17 fjernes Legale ejere: Flemming Fugl (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-16 fjernes Legale ejere: Luna Svendborg Holding ApS (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-20 tilføjes Reelle ejere: Jeff Ramsgaard, Flemming Fugl (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-08-19 fjernes Reelle ejere: Jeff Ramsgaard (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-17 tilføjes Reelle ejere: Jeff Ramsgaard (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-17 fjernes Reelle ejere: Flemming Fugl (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-16 fjernes Reelle ejere: Jeff Ramsgaard (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pasopvej 5, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnevænget 8, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-28 tilføjes Direktion: Jeff Ramsgaard (direktør) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-28 fjernes Direktion: Flemming Fugl (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-28 tilføjes Reelle ejere: Flemming Fugl (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-05-27 fjernes Reelle ejere: Flemming Fugl (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnevænget 8, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønlandsvej 23, 5700 Svendborg (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-01-17 fjernes Legale ejere: FUGL ApS (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2016-09-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønlandsvej 23, 5700 Svendborg (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2016-08-19 tilføjes Bestyrelse: Anne Fugl (formand) (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2016-08-19 tilføjes Direktion: Flemming Fugl (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2016-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele eller aktier i tilknyttede virksomheder, bygninger eller andre former for aktiver til virksomheds drift. (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-19 (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 tilføjes Legale ejere: FUGL ApS, Luna Svendborg Holding ApS, Flemming Fugl (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2016-08-19 tilføjes Navne: F&R Assets A/S (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2016-08-19 tilføjes Reelle ejere: Flemming Fugl, Jeff Ramsgaard (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2016-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 tilføjes Stiftere: FUGL ApS (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 tilføjes Vedtægter: 2016-08-19 (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2016-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-19)