Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Alexander Bjerremose | 16.06.2017 | 16.10.2020 | direktør |
Anton Valdemar Hørning | 16.06.2017 | 21.12.2017 | direktør |
Daniel Refsing Mirmolavi | 19.08.2016 | 16.10.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Alexander Bjerremose | 16.06.2017 | 16.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Refsing Mirmolavi | 16.06.2017 | 16.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anton Valdemar Hørning | 16.06.2017 | 21.12.2017 | formand |