Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Plougmann | 01.07.2020 | 01.12.2023 | adm. dir |
Mads Váczy Kragh | 08.08.2016 | 01.07.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Carl Sloth Frandsen | 01.07.2020 | 01.12.2023 | formand |
Marianna Teresa Grzymala-Lubanski | 29.11.2019 | 01.07.2020 | formand |
Liu Qing | 30.12.2016 | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Helge Lykke Kristensen | 30.12.2016 | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ying Li | 30.12.2016 | 01.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Hector | 30.12.2016 | 29.11.2019 | formand |
Marianna Teresa Grzymala-Lubanski | 30.12.2016 | 28.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Du Yibo | 30.12.2016 | 15.05.2018 | bestyrelsesmedlem |