Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2016-08-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Ønskebasen ApS. (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Ønskebasen ApS. (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2022-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Resedavej 7, 3. tv., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-12 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-09-25 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Legale ejere: Martin Schmücker Pihl (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Navne: Dream It Do It IVS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Reelle ejere: Martin Schmücker Pihl (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Stiftere: Martin Schmücker Pihl (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-06 Statstidende Dekret
Den 2021-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-12-31 fjernes Direktion: Martin Schmücker Pihl (direktør) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Resedavej 7, 3. tv., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Resedavej 7, 3. tv., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Resedavej 7, 3. tv., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Resedavej 7, 3. tv., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Resedavej 7, 3. tv., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2018-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Aløvej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aløvej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Aløvej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-05 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-10-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-09-25 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2018-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-09-10 tilføjes Direktion: Martin Schmücker Pihl (direktør) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2018-09-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-24 fjernes Direktion: Martin Schmücker Pihl (direktør) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2016-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aløvej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2016-08-12 tilføjes Direktion: Martin Schmücker Pihl (direktør) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2016-08-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-12 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2016-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Legale ejere: Martin Schmücker Pihl (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Navne: Dream It Do It IVS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Reelle ejere: Martin Schmücker Pihl (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Stiftere: Martin Schmücker Pihl (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2016-08-12 tilføjes Vedtægter: 2016-08-12 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-24)