Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnehøj 31, 4140 Borup (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hirsemarken 3, 4140 Borup (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2016-08-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Coffee-alltime ApS. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hirsemarken 3, 4140 Borup (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2017-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Gildbrovej 52, 2. tv., 2635 Ishøj (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gildbrovej 52, 2. tv., 2635 Ishøj (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Folemarksvej 90, 2605 Brøndby (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folemarksvej 90, 2605 Brøndby (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gildbrovej 52, 2. tv., 2635 Ishøj (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gildbrovej 52, 2. tv., 2635 Ishøj (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-08-18 tilføjes Direktion: Martin Skarnes (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-18 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Legale ejere: Martin Skarnes (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Navne: KAS Holding af 2016 ApS (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Reelle ejere: Martin Skarnes (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Stiftere: Martin Skarnes (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Vedtægter: 2016-08-18 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-18)