Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lind Hansens Vej 30, 5000 Odense C (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Skibhusengen 46, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2016-08-19 sletter virksomheden Ejerskaber: T.A.K.E ApS. (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2017-06-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dream Design ApS. (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibhusengen 46, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2017-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølleløkkevej 37, 2. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-20 tilføjes Kontaktoplysninger: lyngbachjensen@gmail.com (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2016-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølleløkkevej 37, 2. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2016-08-18 tilføjes Direktion: Rune Lyngbach Jensen (direktør) (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og foretage passiv kapitalanbringelse samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-18 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Legale ejere: Rune Lyngbach Jensen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2016-08-18 tilføjes Navne: Lyngbach Holding ApS (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Reelle ejere: Rune Lyngbach Jensen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2016-08-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Stiftere: Rune Lyngbach Jensen (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Vedtægter: 2016-08-18 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-18)