Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-08-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Facadeteknik ApS. (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2018-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Øens Byggeservice ApS. (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Direktion: Bartosz Trzebuchowski (direktør) (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje anparter i driftsselskab (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-17 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@facadeteknik.dk (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Legale ejere: Bartosz Trzebuchowski (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-17 tilføjes Navne: Ogon Holding ApS (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Reelle ejere: Bartosz Trzebuchowski (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2016-08-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Stiftere: Bartosz Trzebuchowski (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Vedtægter: 2016-08-17 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-18)