Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnar Juels Vej 8, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ligustervej 12, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-08-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Det Nye Sort A/S. (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2021-07-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MJ Multibyg ApS. (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-11-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ligustervej 12, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-08-17 tilføjes Direktion: Mette Schneider Mølgaard (direktør) (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og drive investeringsvirksomhed og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-17 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Legale ejere: Mette Schneider Mølgaard (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-17 tilføjes Navne: S. Mølgaard Holding ApS (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Reelle ejere: Mette Schneider Mølgaard (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2016-08-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Stiftere: Mette Schneider Mølgaard (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Vedtægter: 2016-08-17 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-18)