Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Steffen Breinholt Hedebrandt(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Steffen Breinholt Hedebrandt | 01.09.2021 | Bag Elefanterne 33, 1799 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Digital Globalization ApS | 37938297 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
30.11.2017 | 1,94 (km) | Gammel Kongevej 21, 1610 København V | Henrik Ibsens Vej 6, 1813 Frederiksberg C |
06.10.2022 | 0,79 (km) | Henrik Ibsens Vej 6, 1813 Frederiksberg C | Bag Elefanterne 33, 1799 København V |
11.04.2024 | 0,00 (km) | Bag Elefanterne 33, 1799 København V | Bag Elefanterne 33, 1799 København V |
Digital Globalization ApS. |
Sidst opdateret den 25.09.2019 og angivet som gældende fra 23.09.2019 (1840 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Digital Fysioterapi ApS | 44459140 |
Digital Gas Measurement ApS | 43840967 |
Digitalgate | 44469820 |
Digital Gebis Snedker ApS | 43060724 |
Digital Globalization ApS | 37938297 |
DIGITAL GOLD F.M.B.A. | 33053223 |
DigitalGraphic ApS | 37936049 |
DIGITALGROSSISTEN ApS | 29974926 |
DIGITAL GROUP A/S | 30702603 |
DIGITAL GROUP HOLDING ApS | 35401695 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Steffen Breinholt Hedebrandt(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Steffen Breinholt Hedebrandt(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 2 | 1 | 2 |
Pct. | 17 % | 33 % | 17 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |