Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Charlotte Adams | 09.04.2018 | 26.01.2022 | adm. dir |
Anne Charlotte Adams | 16.08.2016 | 14.03.2018 | adm. dir |
Floyd Adams | 16.08.2016 | 14.03.2018 | direktør |
Oscar Trap Elers Mogensen | 16.08.2016 | 14.03.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Charlotte Adams | 09.04.2018 | 26.01.2022 | formand |
Oscar Trap Elers Mogensen | 16.08.2016 | 14.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anne Charlotte Adams | 16.08.2016 | 14.03.2018 | formand |
Floyd Adams | 16.08.2016 | 14.03.2018 | næstformand |