Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stevnsvej 6, 4600 Køge (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-15 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-19 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-19 fjernes Legale ejere: Mads Lolk Høj-Lund (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-19 fjernes Navne: Maleren Mads Lolk ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-19 fjernes Reelle ejere: Mads Lolk Høj-Lund (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-19 fjernes Stiftere: Mads Lolk Høj-Lund (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-11 fjernes Direktion: Mads Lolk Høj-Lund (direktør) (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-13 Statstidende Dekret
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stevnsvej 6, 4600 Køge (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Direktion: Mads Lolk Høj-Lund (direktør) (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2016-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er malervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens anvisninger (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-15 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Legale ejere: Mads Lolk Høj-Lund (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Navne: Maleren Mads Lolk ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Reelle ejere: Mads Lolk Høj-Lund (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Stiftere: Mads Lolk Høj-Lund (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2016-08-15 tilføjes Vedtægter: 2016-08-15 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-19)