Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvej 17, 4900 Nakskov (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-08 fjernes Direktion: Ib Grave (direktør) (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-08 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-08 fjernes Legale ejere: Ib Grave (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-08 fjernes Navne: Ib Grave Holding ApS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-08 fjernes Reelle ejere: Ib Grave (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 17, 4900 Nakskov (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Meinungsgade 12, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meinungsgade 12, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2021-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Boulevard 48, 4930 Maribo (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Direktion: Simon Grave (direktør) (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Vedtægter: 2021-05-31 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2017-05-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-03)
Den 2017-05-24 tilføjes Vedtægter: 2017-05-24 (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2017-05-24 fjernes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-03)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Boulevard 48, 4930 Maribo (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-06-09 tilføjes Direktion: Ib Grave (direktør) (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at varetage formueadministration. (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-06-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-06-09 tilføjes Legale ejere: Ib Grave (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-06-09 tilføjes Navne: Ib Grave Holding ApS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-06-09 tilføjes Reelle ejere: Ib Grave (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-06-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-06-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-06-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-03)
Den 2016-06-09 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-03)
Den 2016-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2016-06-09 tilføjes Vedtægter: 2016-06-09 (offentliggjort 2017-06-03)
Den 2016-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-08)