Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Ejerskaber | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Binavne | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Kapital | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fortkaj 36, 4. tv., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderihavnsgade 4, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-22 tilføjes Hjemmeside: willmach.com (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2017-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: BLAZAR ApS. (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Jamie Looks ApS. (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-07-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Messy Weekend ApS. (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-07-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordgreen ApS. (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-09-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Messy Weekend ApS. (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2018-09-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DF Estates ApS. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-10-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordgreen ApS. (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Jamie Looks ApS. (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordgreen ApS. (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordgreen ApS. (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2024-07-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-15 tilføjes Kontaktoplysninger: connect@willmach.com (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 fjernes Kontaktoplysninger: denis.fedoryaev@willmach.com (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-10-22 tilføjes Binavne: Fedoryaev Holding ApS (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og handelsvirksomhed, herunder investering i, opstart og drift af andre virksomheder, projektudvikling, konsulentvirksomhed, og al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-22 tilføjes Kontaktoplysninger: denis.fedoryaev@willmach.com (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-10-21 fjernes Kontaktoplysninger: denis.fedoryaev@gmail.com (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-22 tilføjes Navne: Willmach ApS (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-21 fjernes Navne: Fedoryaev Holding ApS (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-22 tilføjes Vedtægter: 2018-10-22 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-07-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-27 tilføjes Vedtægter: 2017-10-27 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderihavnsgade 4, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2017-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Frøbels Alle 7, 2. TH., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2016-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frøbels Alle 7, 2. TH., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2016-08-11 tilføjes Direktion: Denis Fedoryaev (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed gennem aktie- or anpartsbesiddelse i datterselskaber. (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2016-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-11 (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Kontaktoplysninger: denis.fedoryaev@gmail.com (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2016-08-11 tilføjes Legale ejere: Denis Fedoryaev (offentliggjort 2016-09-10)
Den 2016-08-11 tilføjes Navne: Fedoryaev Holding ApS (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2016-08-11 tilføjes Reelle ejere: Denis Fedoryaev (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Stiftere: Denis Fedoryaev (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Vedtægter: 2016-08-11 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)