Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Louise Elmose Hedegaard | 12.08.2016 | |
Thomas Elmose Hedegaard | 12.08.2016 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kaikoura Holding ApS (CVR 40471324) | NORMAL | 24.04.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Louise Elmose Hedegaard | 12.08.2016 | 24.04.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Thomas Elmose Hedegaard | 12.08.2016 | 24.04.2019 | 50,00-66,66% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Kurseroguddannelser.dk ApS (CVR 38775235) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 30.06.2017 | 08.02.2018 | 15,00-19,99% | 15,00-19,99% |