Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Tegningsregel | Binavne | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Bestyrelse: Torben Thyregod (formand) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Bibranche: Distribution af gas (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Bibranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Direktion: Peter Axel Hodal (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-11 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Hovedbranche: Distribution af elektricitet (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Legale ejere: Energinet (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Navne: Energinet Teknik og Anlæg A/S (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Stiftere: Simon Milthers (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 tilføjes Bestyrelse: Annette Heilskov Ikast (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2021-05-31 fjernes Bestyrelse: Thomas Berg Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-05)
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-17 tilføjes Bestyrelse: Anita Brøndum Jahnsen (suppleant) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2021-03-17 fjernes Bestyrelse: Torben Glar Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-11-01 tilføjes Bestyrelse: Torben Glar Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-09-09 tilføjes Bestyrelse: Torben Thyregod (formand) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2020-09-08 fjernes Bestyrelse: Torben Glar Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-23 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2020-03-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-23 tilføjes Bestyrelse: Helle Larsen Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-05)
Den 2019-04-23 fjernes Bestyrelse: Stina Buhl Willumsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.100,00 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre service i forbindelse med drift, vedligeholdelse, fornyelse og udbygning af tekniske anlæg for selskaber i Energinet koncernen. Herunder at planlægge, indkøbe og kontraktstyre ydelser, som indkøbes fra tredje part med henblik på opfyldelse af formålet. Ydelserne leveres til selskaber i Energinet-koncernen på markedsvilkår. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2018-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem, af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2018-04-24 fjernes Binavne: Dansk Gas Distribution Service A/S (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Bestyrelse: Stina Buhl Willumsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-04-23 fjernes Bestyrelse: Torben Gaston Brabo (formand) (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Navne: Energinet Teknik og Anlæg A/S (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2018-04-22 fjernes Navne: Energinet.dk Entreprenør A/S (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Vedtægter: 2018-04-23 (offentliggjort 2018-07-25)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-18 tilføjes Vedtægter: 2017-05-18 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-03 tilføjes Bestyrelse: Torben Gaston Brabo (formand) (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-04-03 fjernes Bestyrelse: Søren Dupont Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2017-04-02 fjernes Bestyrelse: Torben Thyregod (formand) (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2017-04-03 tilføjes Direktion: Peter Axel Hodal (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2017-04-03 fjernes Direktion: Marianne Schønberg Hansen (direktør) (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-22 tilføjes Vedtægter: 2016-12-22 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.100,00 (offentliggjort 2018-07-25)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-25)
Den 2016-09-30 tilføjes Vedtægter: 2016-09-30 (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-08-11 tilføjes Bestyrelse: Torben Thyregod (formand) (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2016-08-11 tilføjes Bibranche: Distribution af gas (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2016-08-11 tilføjes Bibranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2016-08-11 tilføjes Binavne: Dansk Gas Distribution Service A/S (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2016-08-11 tilføjes Direktion: Marianne Schønberg Hansen (direktør) (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2016-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed i relation til service for selskaber i Energinet.dk koncernen. (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2016-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2016-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-11 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2016-08-11 tilføjes Hovedbranche: Distribution af elektricitet (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2016-08-11 tilføjes Legale ejere: Energinet (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2016-08-11 tilføjes Navne: Energinet.dk Entreprenør A/S (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2016-08-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2016-08-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2016-08-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2016-08-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2016-08-11 tilføjes Stiftere: Simon Milthers (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2016-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller et bestyrelsesmedlem, af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2016-08-11 tilføjes Vedtægter: 2016-08-11 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2016-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-14)