Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Robert Bruun | 20.09.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Egon Gejsing Bruun | 05.01.1977 | 19.07.2001 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thea Aparna Bisgaard Pedersen | 19.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Rie Smitha Bisgaard Pedersen | 19.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Robert Bruun | 28.09.2001 | bestyrelse |
Jørgen Bisgaard Pedersen | 05.01.1977 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Pedersen | 05.01.1977 | 19.12.2014 | bestyrelse |
Egon Gejsing Bruun | 05.01.1977 | 28.09.2001 | bestyrelse |