Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Hovedbranche | Bestyrelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 57, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 57, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 57, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 57, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 57, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2021-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 57, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 57, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 57, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-01 tilføjes Direktion: Piet Klein (direktør) (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-01 fjernes Direktion: Christian Legarth Lund (direktør) (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-10-12 tilføjes Direktion: Christian Legarth Lund (direktør) (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-09-27 fjernes Direktion: Elias Grøftholdt Tychsen (direktør) (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Sunddal, Ketty Rosenfeldt Sunddal, Kristina Rosenfeldt Sunddal, Martin Rosenfeldt Sunddal (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2018-01-01 fjernes Reelle ejere: Flemming Sunddal, Ketty Rosenfeldt Sunddal (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2017-12-31 fjernes Reelle ejere: Kristina Rosenfeldt Sunddal, Martin Rosenfeldt Sunddal, Flemming Sunddal, Ketty Rosenfeldt Sunddal (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 57, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 37, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2016-08-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 37, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2016-08-08 tilføjes Bestyrelse: Kristina Rosenfeldt Sunddal (formand) (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Direktion: Elias Grøftholdt Tychsen (direktør) (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2016-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. Derudover er selskabets formål at hæfte direkte, kautionere, stille sikkerhed for eller på anden måde sikre opfyldelsen af andre koncernselskabers (også datterselskabers) forpligtelser over for tredjemand. (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-08 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Legale ejere: FRS 2012 HOLDING ApS, KRS 2012 HOLDING ApS, MRS 2012 HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Navne: RS Properties ApS (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Reelle ejere: Kristina Rosenfeldt Sunddal, Martin Rosenfeldt Sunddal, Flemming Sunddal, Ketty Rosenfeldt Sunddal (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2016-08-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2016-08-08 tilføjes Stiftere: MRS 2012 HOLDING ApS, KRS 2012 HOLDING ApS, FRS 2012 HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Vedtægter: 2016-08-08 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-12)