Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 tilføjes Vedtægter: 2023-12-11 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-07 tilføjes Legale ejere: Lind Iversen Holding ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-07 fjernes Legale ejere: Kasper Lind Iversen (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-06 fjernes Legale ejere: Lind Iversen Holding ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2016-08-17 sletter virksomheden Ejerskaber: The Firm ApS. (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-02 sletter virksomheden Ejerskaber: The Firm ApS. (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-14 sletter virksomheden Ejerskaber: The Firm ApS. (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2017-03-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Shared Vision ApS. (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-03-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Clout ApS. (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-06-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Clout ApS. (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2021-03-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BOOGIENIGHTS ApS. (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2022-08-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Social Works ApS. (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Shared Vision ApS. (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-12-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-16 tilføjes Revisor: 2+ Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-08-08 tilføjes Legale ejere: Social Works ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2022-08-08 fjernes Legale ejere: MAYLAND 1130 ApS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-23 fjernes Bestyrelse: Jacob Roesen (formand) (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2019-10-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-22 tilføjes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-22 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER, REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-17 tilføjes Legale ejere: MAYLAND 1130 ApS, The Epiphany ApS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-09-16 fjernes Legale ejere: The Epiphany ApS, MAYLAND 1130 ApS (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-17 tilføjes Reelle ejere: Remee Jackman Sigvardt (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-17 fjernes Reelle ejere: Kim Christian Worsøe (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-16 fjernes Reelle ejere: Remee Jackman Sigvardt (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 13, 1. tv., 1100 København K (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 79, 9. 201., 2300 København S (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-30 tilføjes Hjemmeside: www.social-works.com (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-22 tilføjes Legale ejere: Lind Iversen Holding ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2018-11-22 fjernes Legale ejere: RONSGARD GALLERY ApS (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-07 tilføjes Legale ejere: RONSGARD GALLERY ApS, Nina Shini Holding ApS (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-06 fjernes Legale ejere: Nina Shini Holding ApS, RONSGARD GALLERY ApS (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Legale ejere: The Epiphany ApS, MAYLAND 1130 ApS (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-10-09 fjernes Legale ejere: The Epiphany ApS, MAYLAND 1130 ApS (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-10 tilføjes Reelle ejere: Remee Jackman Sigvardt, Remee Jackman Sigvardt (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 79, 9. 201., 2300 København S (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 79, 9. 201., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-30 tilføjes Legale ejere: The Epiphany ApS, MAYLAND 1130 ApS (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-08-29 fjernes Legale ejere: MAYLAND 1130 ApS, The Epiphany ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-16 tilføjes Legale ejere: MAYLAND 1130 ApS, The Epiphany ApS, RONSGARD GALLERY ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-01-15 fjernes Legale ejere: MAYLAND 1130 ApS, The Epiphany ApS (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 79, 9. 201., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2016-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 79, 2300 København S (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-25 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-10-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 79, 2300 København S (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 79, 2300 København S (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2016-09-09 tilføjes Vedtægter: 2016-09-09 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2016-08-22 tilføjes Legale ejere: MAYLAND 1130 ApS, The Epiphany ApS, Nina Shini Holding ApS, Kasper Lind Iversen, Mathilde Gøhler Worm Jensen (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-08-21 fjernes Legale ejere: MAYLAND 1130 ApS (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-08-12 tilføjes Legale ejere: MAYLAND 1130 ApS (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-08-16 tilføjes Binavne: Socialworks ApS (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 79, 2300 København S (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sturlasgade 12, 2300 København S (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sturlasgade 12, 2300 København S (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-15 tilføjes Vedtægter: 2016-08-15 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-08-12 tilføjes Vedtægter: 2016-08-12 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-12 tilføjes Bestyrelse: Jacob Roesen (formand) (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2016-08-12 tilføjes Direktion: Nina Shini Andersen (direktør) (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor medie- og reklamebranchen samt hermed beslægtet virksomhed, herunder gennem datterselskaber. (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-12 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-08-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Navne: Social Works ApS (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Reelle ejere: Kim Christian Worsøe (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-08-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2016-08-12 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2016-08-12 tilføjes Stiftere: MAYLAND 1130 ApS (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-12)