Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-08-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HG 410 Signet ApS. (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-02 tilføjes Vedtægter: 2017-02-02 (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2016-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Alle 19, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-03 tilføjes Direktion: Tonny Christian Espersen (direktør) (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab og besidde hele selskabskapitalen i HG 410 Signet ApS og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-03 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-03 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-03 tilføjes Legale ejere: HG 410 Signet ApS, Tonny Christian Espersen (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2016-08-03 fjernes Legale ejere: HG 410 Signet ApS (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2016-08-03 tilføjes Navne: TCE Invest Hirtshals ApS (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-03 tilføjes Reelle ejere: Tonny Christian Espersen (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2016-08-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-03 tilføjes Stiftere: Tonny Christian Espersen (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-03 tilføjes Vedtægter: 2016-08-03 (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2016-08-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-12)