Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2016-08-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AUTO CENTRUM FRUENS BØGE ApS. (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2016-08-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NSF Dalumvej 23 ApS. (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalumvej 77, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-26 fjernes Direktion: Morten Fisker Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-26 fjernes Legale ejere: ROFAC ApS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-26 fjernes Navne: Auto Centrum Holding ApS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-26 fjernes Reelle ejere: Morten Fisker Frederiksen (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-26 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-26 fjernes Stiftere: Morten Fisker Frederiksen (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-06-08 tilføjes Legale ejere: ROFAC ApS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-06-08 fjernes Legale ejere: Morten Fisker Frederiksen (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalumvej 77, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalumvej 77, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalumvej 77, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-08-11 tilføjes Direktion: Morten Fisker Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, investering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Legale ejere: Morten Fisker Frederiksen (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Navne: Auto Centrum Holding ApS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Reelle ejere: Morten Fisker Frederiksen (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Stiftere: Morten Fisker Frederiksen (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Vedtægter: 2016-08-11 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-03)