Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | Direktion | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-31 fjernes Bestyrelse: Anders Dam Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-03-01 tilføjes Legale ejere: S. Kirkeby Holding ApS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-03-01 fjernes Legale ejere: ANDERS DAM HOLDING AULUM ApS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-03-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Rocatis Kirkeby (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-03-01 fjernes Reelle ejere: Anders Dam Jensen (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-29 fjernes Legale ejere: S. Kirkeby Holding ApS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-29 fjernes Reelle ejere: Søren Rocatis Kirkeby (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2023-10-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-10-26 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-07-01 tilføjes Direktion: Bettina Vorsøe Elkjær (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-01 fjernes Direktion: Søren Rocatis Kirkeby (direktør) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejervej 24, 7490 Aulum (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 22, 7490 Aulum (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-03-18 tilføjes Hjemmeside: www.dkroof.com (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-03-18 tilføjes Kontaktoplysninger: info@dkroof.com (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 tilføjes Bestyrelse: Anders Dam Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2021-07-01 fjernes Bestyrelse: Katarina Dam Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 fjernes Bestyrelse: Anders Dam Jensen (formand) (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Bestyrelse: Katarina Dam Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-03-01 fjernes Bestyrelse: Søren Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 tilføjes Binavne: Sørens Tagdækning DK A/S (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 fjernes Binavne: DK ROOF A/S (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Navne: DK ROOF A/S (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 fjernes Navne: Sørens Tagdækning DK A/S (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Vedtægter: 2021-01-05 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: S. Kirkeby Holding ApS, ANDERS DAM HOLDING AULUM ApS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Søren Dam Holding ApS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Rocatis Kirkeby, Anders Dam Jensen (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Søren Dam (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: S. Kirkeby Holding ApS, ANDERS DAM HOLDING AULUM ApS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Søren Rocatis Kirkeby, Anders Dam Jensen (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-04 tilføjes Binavne: DK ROOF A/S (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-03 fjernes Binavne: DK Roof A/S (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-12-04 tilføjes Vedtægter: 2020-12-04 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-11-18 tilføjes Binavne: DK Roof A/S (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-11-12 tilføjes Vedtægter: 2020-11-12 (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-22 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2017-06-22 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-12 tilføjes Legale ejere: S. Kirkeby Holding ApS, ANDERS DAM HOLDING AULUM ApS, Søren Dam Holding ApS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2016-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 22, 7490 Aulum (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2016-08-11 tilføjes Bestyrelse: Søren Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2016-08-11 tilføjes Direktion: Søren Rocatis Kirkeby (direktør) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2016-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage tagdækning samt forestå dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-11 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-11 tilføjes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-11 tilføjes Navne: Sørens Tagdækning DK A/S (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2016-08-11 tilføjes Reelle ejere: Søren Rocatis Kirkeby, Anders Dam Jensen, Søren Dam (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2016-08-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-11 tilføjes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2016-08-11 tilføjes Stiftere: Søren Dam Holding ApS, S. Kirkeby Holding ApS, ANDERS DAM HOLDING AULUM ApS (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-11 tilføjes Vedtægter: 2016-08-11 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2016-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-12)