Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Formål | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordmanvej 38, 8250 Egå (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-10-18 sletter virksomheden Ejerskaber: SNIT ApS. (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Launch It ApS. (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Launch It ApS. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-04-09 sletter virksomheden Ejerskaber: BITE app IVS. (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2019-06-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Coffee Pal ApS. (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2019-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Launch It ApS. (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2022-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Norsgade 1, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-05-22)
Den 2022-02-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-26)
Den 2021-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-26)
Den 2021-09-26 tilføjes Navne: JCOR Invest ApS (offentliggjort 2021-09-26)
Den 2021-09-25 fjernes Navne: JCOR Invest IVS (offentliggjort 2021-09-26)
Den 2021-09-26 tilføjes Vedtægter: 2021-09-26 (offentliggjort 2021-09-26)
Den 2021-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-26)
Den 2021-09-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-26)
Den 2021-03-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er formueforvaltning samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-20 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-20 tilføjes Vedtægter: 2019-03-20 (offentliggjort 2021-09-26)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-05-15 tilføjes Vedtægter: 2018-05-15 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norsgade 1, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-05-22)
Den 2017-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jonas.cortnum@gmail.com (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelandsgade 9, 4. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelandsgade 9, 4. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-08-11 tilføjes Direktion: Jonas Cortnum Poulsen (direktør) (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere. (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-11 (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-26)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Legale ejere: Jonas Cortnum Poulsen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-08-11 tilføjes Navne: JCOR Invest IVS (offentliggjort 2021-09-26)
Den 2016-08-11 tilføjes Reelle ejere: Jonas Cortnum Poulsen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-08-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Stiftere: Jonas Cortnum Poulsen (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Vedtægter: 2016-08-11 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-26)
Den 2016-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-11)