Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 tilføjes Direktion: Charlotte Max Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-22)
Den 2023-01-02 fjernes Direktion: Mikael Jarl Reinhold Overgaard Christiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-22)
Den 2016-08-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Sign Marketing Aps. (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2016-08-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Pro Op Sales ApS. (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2019-04-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RESTAURATIONSSELSKABET AF 11.04.2019 ApS. (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2021-10-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: One Pong ApS. (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 766, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 766, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 766, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 766, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-08-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 766, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 766, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 766, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 766, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 766, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Løgtenvej 41, 8543 Hornslet (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgtenvej 41, 8543 Hornslet (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rundhøj Allé 129, 3. tv., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-07-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundhøj Allé 129, 3. tv., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Palnatokesvej 48, 1. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2016-08-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2016-08-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2016-08-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2016-08-16 tilføjes Vedtægter: 2016-08-16 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2016-08-11 tilføjes Vedtægter: 2016-08-11 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2016-08-16 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET JØRGEN LARSEN I/S (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2016-08-11 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET JØRGEN LARSEN I/S (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2016-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palnatokesvej 48, 1. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2016-08-11 tilføjes Direktion: Mikael Jarl Reinhold Overgaard Christiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-22)
Den 2016-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele samt al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-11 (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Legale ejere: Mikael Jarl Reinhold Overgaard Christiansen (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-11 tilføjes Navne: MO Holding ApS (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Reelle ejere: Mikael Jarl Reinhold Overgaard Christiansen (offentliggjort 2017-10-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Stiftere: Mikael Jarl Reinhold Overgaard Christiansen (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-11)