Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvangsvej 10, 8680 Ry (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Direktion: Jens Erik Aavild (direktør) (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-11 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Legale ejere: Jens Erik Aavild (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Navne: Aavild Digital ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Reelle ejere: Jens Erik Aavild (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Stiftere: Jens Erik Aavild (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2016-08-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Parkometer ApS. (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Parkometer ApS. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-10-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2021-08-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2021-08-01 tilføjes Navne: Aavild Digital ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2021-08-01 tilføjes Vedtægter: 2021-08-01 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2021-07-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-07-31 fjernes Navne: Aavild Holding ApS (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-02-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2020-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2020-06-19 tilføjes Navne: Aavild Holding ApS (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2020-06-18 fjernes Navne: Aavild Holding IVS (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-06-19 tilføjes Vedtægter: 2020-06-19 (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2020-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2020-06-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-01-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvangsvej 10, 8680 Ry (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Direktion: Jens Erik Aavild (direktør) (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2016-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-11 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Legale ejere: Jens Erik Aavild (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Navne: Aavild Holding IVS (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Reelle ejere: Jens Erik Aavild (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Stiftere: Jens Erik Aavild (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2016-08-11 tilføjes Vedtægter: 2016-08-11 (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-11)