Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | Binavne | ||||
xbrl | Hjemmeside | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 31, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-07-31 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-08 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-04 fjernes Hovedbranche: Oversættelse og tolkning (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-04 fjernes Kontaktoplysninger: jl@lindhardtco.dk (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-04 fjernes Legale ejere: HERLUF JUUL CHRISTIANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-04 fjernes Navne: Selskab af 2016-2023 ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-04 fjernes Reelle ejere: Herluf Veng Juul (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-04 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-04 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-04 fjernes Stiftere: Selskab af 17-1-21DH ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 31, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasle Ringvej 102, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: jl@lindhardtco.dk (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-06-29 fjernes Kontaktoplysninger: herlufvengjuul@gmail.com (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Direktion: Herluf Veng Juul (direktør) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-03-31 tilføjes Navne: Selskab af 2016-2023 ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-03-30 fjernes Navne: Tegnstuen 2022 ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 tilføjes Vedtægter: 2023-03-31 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-03-30 fjernes Binavne: T-Smile Syd ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-01-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-29 tilføjes Kontaktoplysninger: herlufvengjuul@gmail.com (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2022-03-28 fjernes Kontaktoplysninger: hvj@t-smile.dk (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-29 tilføjes Navne: Tegnstuen 2022 ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-03-28 fjernes Navne: T-Smile Group DK ApS (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-29 tilføjes Vedtægter: 2022-03-29 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-03-28 fjernes Hjemmeside: www.t-smile.dk (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-01-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2021-01-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-30)
Den 2021-01-27 tilføjes Vedtægter: 2021-01-27 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2021-01-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-30)
Den 2021-01-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-20 tilføjes Binavne: T-Smile Syd ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-08-01 tilføjes Vedtægter: 2020-08-01 (offentliggjort 2021-01-30)
Den 2020-03-12 fjernes Binavne: Toimo.dk ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-11 tilføjes Navne: T-Smile Group DK ApS (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2020-03-10 fjernes Navne: T-smile ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-11 tilføjes Vedtægter: 2020-03-11 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasle Ringvej 102, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2020-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 201, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Legale ejere: HERLUF JUUL CHRISTIANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2020-01-28 fjernes Legale ejere: Selskab af 17-1-21DH ApS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Reelle ejere: Herluf Veng Juul (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2020-01-28 fjernes Reelle ejere: Carsten Bartholin Bang, Jakob Gade (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-27 fjernes Reelle ejere: Herluf Veng Juul (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-21 tilføjes Binavne: Toimo.dk ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-02-18 tilføjes Vedtægter: 2019-02-18 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 201, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Titangade 11, 2200 København N (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-11-24 tilføjes Hjemmeside: www.t-smile.dk (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2018-11-23 fjernes Hjemmeside: www.toimo.dk (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: hvj@t-smile.dk (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2018-11-23 fjernes Kontaktoplysninger: hvj@toimo.dk (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-11-24 tilføjes Navne: T-smile ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2018-11-23 fjernes Navne: t-smile ApS (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-11-24 tilføjes Vedtægter: 2018-11-24 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-11-23 fjernes Binavne: Toimo.dk ApS (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-02 fjernes Direktion: Jakob Gade (direktør) (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-16 tilføjes Binavne: Toimo.dk ApS (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-01-16 tilføjes Navne: t-smile ApS (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-01-15 fjernes Navne: Toimo.dk ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 tilføjes Vedtægter: 2018-01-16 (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Titangade 11, 2200 København N (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2017-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Titangade 11, 2200 København N (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Titangade 11, 2200 København N (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lauge Kochs Vej 6, st., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2017-12-05 tilføjes Direktion: Jakob Gade (direktør) (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-06 tilføjes Vedtægter: 2017-11-06 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-11-03 tilføjes Vedtægter: 2017-11-03 (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-05 fjernes Binavne: TekstTolk Kbh ApS (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-03 tilføjes Binavne: TekstTolk Kbh ApS (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lauge Kochs Vej 6, st., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2017-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 3. tv., 1364 København K (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 tilføjes Hjemmeside: www.toimo.dk (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2017-11-03 tilføjes Kontaktoplysninger: hvj@toimo.dk (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2017-11-03 tilføjes Navne: Toimo.dk ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-11-02 fjernes Navne: TekstTolk Kbh ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Direktion: Carsten Bartholin Bang (direktør) (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 3. tv., 1364 København K (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2016-08-08 tilføjes Direktion: Carsten Bartholin Bang (direktør) (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2016-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tolkevirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2016-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-07-31 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2016-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-08 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2016-08-08 tilføjes Hovedbranche: Oversættelse og tolkning (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2016-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2016-08-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2016-08-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2016-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2016-08-08 tilføjes Legale ejere: Selskab af 17-1-21DH ApS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2016-08-08 tilføjes Navne: TekstTolk Kbh ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2016-08-08 tilføjes Reelle ejere: Herluf Veng Juul, Carsten Bartholin Bang, Jakob Gade (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2016-08-08 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2016-08-08 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2016-08-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-30)
Den 2016-08-08 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-30)
Den 2016-08-08 tilføjes Stiftere: Selskab af 17-1-21DH ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2016-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2016-08-08 tilføjes Vedtægter: 2016-08-08 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2016-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2016-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-30)