Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Iyaz Mahmood | 20.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Iftikhar Hussain | 01.10.2021 | formand |
Mikael Ali | 10.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Waseem Ahmad Hussain | 25.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gulfraz Gulzar Hussain | 01.10.2021 | 15.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Gulfraz Gulzar Hussain | 10.01.2021 | 30.09.2021 | formand |
Iftikhar Hussain | 25.03.2016 | 30.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Khalid Hussain | 25.03.2016 | 26.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Baber Gulzar Hussain | 25.03.2016 | 26.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Shugufta Yasmeen | 25.03.2016 | 26.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ammanat Hussain | 25.03.2016 | 26.08.2021 | næstformand |
Gulzar Hussain | 25.03.2016 | 29.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mazar Hussain | 25.03.2016 | 10.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Farzana Sajjad | 25.03.2016 | 10.01.2021 | formand |