Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Binavne | Direktion | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngstrædet 41, 4600 Køge (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngstrædet 41, 4600 Køge (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-17 tilføjes Hjemmeside: https://www.smbsolutions.dk/ (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-17 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@smbsolutions.dk (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-20 tilføjes Binavne: SMB Service ApS, SMB Hosting ApS, Gratis Hosting ApS, Freebie Hosting ApS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-19 fjernes Binavne: SMB Service IVS, SMB Hosting IVS, Gratis Hosting IVS, Freebie Hosting IVS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-17 tilføjes Direktion: Rasmus Emil Andersson (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-16 fjernes Direktion: Rasmus Emil Andersson (direktør) (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-17 tilføjes Navne: SMB Solutions ApS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-16 fjernes Navne: SMB Solutions IVS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-17 tilføjes Vedtægter: 2021-09-17 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 tilføjes Legale ejere: Hunker Down Holding ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-28 fjernes Legale ejere: Rasmus Emil Andersson (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-08-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-21 tilføjes Binavne: SMB Service IVS, SMB Hosting IVS, Gratis Hosting IVS, Freebie Hosting IVS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-29 tilføjes Vedtægter: 2018-05-29 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-10 tilføjes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-10 tilføjes Bibranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-10 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-09 tilføjes Legale ejere: Rasmus Emil Andersson, Tim Weber Johannessen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2016-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngstrædet 41, 4600 Køge (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2016-08-04 tilføjes Direktion: Rasmus Emil Andersson (direktør) (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2016-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT konsulentvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-04 (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 7.000,00 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2016-08-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-04 tilføjes Navne: SMB Solutions IVS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2016-08-04 tilføjes Reelle ejere: Tim Weber Johannessen, Rasmus Emil Andersson (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-08-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-04 tilføjes Stiftere: Tim Weber Johannessen, Rasmus Emil Andersson (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-04 tilføjes Vedtægter: 2016-08-04 (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2016-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2016-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-09)