Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel |
Den 2024-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-07 fjernes Direktion: Klaus Stobberup (direktør) (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-10 Statstidende Dekret
Den 2023-08-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 tilføjes Navne: Lockhart Entrance Systems ApS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-10 fjernes Navne: Lockhart Entrance Systems IvS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 tilføjes Vedtægter: 2019-03-11 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-23 tilføjes Direktion: Klaus Stobberup (direktør) (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2018-02-23 fjernes Direktion: Maj-Britt Stobberup (direktør) (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-23 tilføjes Legale ejere: Klaus Stobberup (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-23 fjernes Legale ejere: Maj-Britt Stobberup (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-23 tilføjes Reelle ejere: Klaus Stobberup (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-23 fjernes Reelle ejere: Maj-Britt Stobberup (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gindeskovvej 24, 7540 Haderup (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-08 tilføjes Direktion: Maj-Britt Stobberup (direktør) (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er indkøb/import af, og handel med, div. former for porte, døre, vinduer, lastramper samt efter ledelsens vurdering lignende aktiviteter. (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-08 (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-08 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-08-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@lockhart.dk (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-08 tilføjes Legale ejere: Maj-Britt Stobberup (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Navne: Lockhart Entrance Systems IvS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-08-08 tilføjes Reelle ejere: Maj-Britt Stobberup (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-08 tilføjes Stiftere: Maj-Britt Stobberup (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2016-08-08 tilføjes Vedtægter: 2016-08-08 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-12)