Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Formål | Legale ejere | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Reelle ejere: Jakob Sejrup Rasmussen, Kaare Kraghøj Knoop (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk og fabrikation samt udlejning og investering i fast ejendom og dermed anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Legale ejere: Kraghøj Holding ApS, JSRA Holding ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-11-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-14 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-15 tilføjes Navne: Joali ApS (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-14 fjernes Navne: Taulov Bogholderi ApS (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-15 tilføjes Vedtægter: 2022-11-15 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-10-06 tilføjes Legale ejere: Sejrup&Sejrup Holding ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-10-06 fjernes Legale ejere: Karina Sejrup, Luise Sejrup Rasmussen (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 21, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Engelundsvej 13, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2021-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2021-05-12 tilføjes Navne: Taulov Bogholderi ApS (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2021-05-11 fjernes Navne: Taulov Bogholderi IVS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-12 tilføjes Vedtægter: 2021-05-12 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2021-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-08-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-10 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2016-08-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engelundsvej 13, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2016-08-08 tilføjes Direktion: Luise Sejrup Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er bogføringsassistance og dermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2016-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-08 (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-08-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-08 tilføjes Legale ejere: Karina Sejrup, Luise Sejrup Rasmussen (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-08-08 tilføjes Navne: Taulov Bogholderi IVS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-08-08 tilføjes Reelle ejere: Karina Sejrup, Luise Sejrup Rasmussen (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-08-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-08 tilføjes Stiftere: Luise Sejrup Rasmussen, Karina Sejrup (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-08 tilføjes Vedtægter: 2016-08-08 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-08)