Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Formål | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2016-08-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ending ApS. (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Essens Terapi IVS. (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2017-02-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Social Responsibility Travellers IVS. (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-05-30 sletter virksomheden Ejerskaber: akademiet NOAK ApS. (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2021-10-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Institut for sundhed og trivsel ApS. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2023-03-21 tilføjes Direktion: Inge Hülsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-03-21 fjernes Direktion: Mads Vang Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-28 tilføjes Navne: Mads Vang Christensen Holding ApS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-27 fjernes Navne: Mads Vang Christensen Holding IVS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-28 tilføjes Vedtægter: 2021-09-28 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-08-13 tilføjes Formål: Formueforvaltning. (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-12 tilføjes Vedtægter: 2021-08-12 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-08-02 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dr. Priemes Vej 2, 1854 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-03 tilføjes Direktion: Mads Vang Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-08-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre virksomheder samt anden hermed forbundet aktivitet. (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2016-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-03 (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2016-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2016-08-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-03 tilføjes Legale ejere: Mads Vang Christensen (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2016-08-03 tilføjes Navne: Mads Vang Christensen Holding IVS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2016-08-03 tilføjes Reelle ejere: Mads Vang Christensen (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2016-08-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-03 tilføjes Stiftere: Mads Vang Christensen (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-03 tilføjes Vedtægter: 2016-08-03 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2016-08-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2016-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-08)