Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundegårdshegnet 60, 4030 Tune (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-05 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-09-21 fjernes Hjemmeside: healthypeople.dk (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-09-21 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-09-21 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@healthypeople.dk (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-09-21 fjernes Navne: HealthyPeople IVS (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-09-21 fjernes ObligatoriskEmail: kontakt@healthypeople.dk (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-09-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-09-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-09-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-09-21 fjernes Stiftere: Lasse Teisner Poder, Carsten Larsen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-09-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Carsten Larsen (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundegårdshegnet 60, 4030 Tune (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-05 tilføjes Direktion: Carsten Larsen (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed inden for sundhedsydelser og Human Ressource til virksomheder. (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-05 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-05 tilføjes Hjemmeside: healthypeople.dk (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-05 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-05 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@healthypeople.dk (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-05 tilføjes Navne: HealthyPeople IVS (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-05 tilføjes ObligatoriskEmail: kontakt@healthypeople.dk (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-05 tilføjes Stiftere: Lasse Teisner Poder, Carsten Larsen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-08-05 tilføjes Vedtægter: 2016-08-05 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)