Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brylle Industrivej 5, 5690 Tommerup (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørremarksvej 58, 5690 Tommerup (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2016-08-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIKKELSEN JUHL ApS. (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2019-07-18 sletter virksomheden Ejerskaber: El-selskabet A/S. (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: El-selskabet A/S. (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Toftevej 8 ApS. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2022-06-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-09 tilføjes Revisor: N.G. CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-27 tilføjes Navne: M.V.Juhl ApS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-26 fjernes Navne: M.V.Juhl IVS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-27 tilføjes Vedtægter: 2021-09-27 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-07-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-14 (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2019-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2019-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2019-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 tilføjes Direktion: Mathias Vinther Juhl (direktør) (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2018-12-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af selskabets direktør (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Mathias Vinther Juhl (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørremarksvej 58, 5690 Tommerup (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2016-08-03 tilføjes Direktion: Mathias Vinther Juhl (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2016-08-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-03 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-08-05)
Den 2016-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2016-08-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-03 tilføjes Legale ejere: Mathias Vinther Juhl (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2016-08-03 tilføjes Navne: M.V.Juhl IVS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2016-08-03 tilføjes Reelle ejere: Mathias Vinther Juhl (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2016-08-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2016-08-03 tilføjes Stiftere: Mathias Vinther Juhl (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2016-08-03 tilføjes Vedtægter: 2016-08-03 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2016-08-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2016-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)