Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-07-29 sletter virksomheden Ejerskaber: BørneLoppen ApS. (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2018-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Børneloppen Franchise ApS. (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibesvinget 5, 2670 Greve (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Margrethevænget 15, 2. 1., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-06-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-06-15 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margrethevænget 15, 2. 1., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2020-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandhaven 141, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandhaven 141, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-07-29 tilføjes Direktion: Sofie Emilie Brandt (direktør) (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-07-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-29 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-07-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-07-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-07-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-07-29 tilføjes Legale ejere: Sofie Emilie Brandt, Morten Brandt (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2016-07-29 tilføjes Navne: KALMA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-07-29 tilføjes Reelle ejere: Sofie Emilie Brandt, Morten Brandt (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2016-07-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-07-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-07-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2016-07-29 tilføjes Stiftere: Sofie Emilie Brandt, Morten Brandt (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-07-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-07-29 tilføjes Vedtægter: 2016-07-29 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-07-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-04)