Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Willy Brandts Vej 23, 3. 3., 2450 København SV (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Direktion: Mie Maria Græsvænge Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-04 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Kontaktoplysninger: mie.gr.hansen@gmail.com (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Legale ejere: Mie Maria Græsvænge Hansen (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Navne: Mie MGH Holding ApS (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Reelle ejere: Mie Maria Græsvænge Hansen (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Stiftere: Mie Maria Græsvænge Hansen (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2016-08-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Veganiq Holding IVS. (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-09-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selskabet af 4. august 2016 ApS. (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2016-12-27 sletter virksomheden Ejerskaber: GreenBurger II ApS. (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Willy Brandts Vej 23, 3. 3., 2450 København SV (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2022-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Eskildsgade 30, 2., 1657 København V (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: mie.gr.hansen@gmail.com (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2021-09-28 tilføjes Navne: Mie MGH Holding ApS (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2021-09-27 fjernes Navne: Mie MGH Holding IVS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Vedtægter: 2021-09-28 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2021-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-07-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eskildsgade 30, 2., 1657 København V (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2019-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Eskildsgade 28, 1657 København V (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-06-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eskildsgade 28, 1657 København V (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2016-08-04 tilføjes Direktion: Mie Maria Græsvænge Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2016-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejer kapitalandel i andre selskaber og dermed efter det centrale ledelsesorgans skøn beslægtede virksomhed. (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2016-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2016-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-04 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2016-08-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2016-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2016-08-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2016-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2016-08-04 tilføjes Legale ejere: Mie Maria Græsvænge Hansen (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2016-08-04 tilføjes Navne: Mie MGH Holding IVS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2016-08-04 tilføjes Reelle ejere: Mie Maria Græsvænge Hansen (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2016-08-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2016-08-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2016-08-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2016-08-04 tilføjes Stiftere: Mie Maria Græsvænge Hansen (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2016-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2016-08-04 tilføjes Vedtægter: 2016-08-04 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2016-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2016-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-10)